Hanes ariannol NORTH CAVE PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1036515
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £49.87k £48.58k £40.15k £61.38k £56.10k
Cyfanswm gwariant £52.09k £48.83k £45.88k £62.93k £56.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £35.79k N/A £41.02k £33.66k