Hanes ariannol COCK ROBIN PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1036596
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £38.10k £34.44k £43.40k £42.91k £36.96k
Cyfanswm gwariant £41.13k £38.20k £49.34k £39.31k £39.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £28.95k £31.85k £22.95k