Ymddiriedolwyr THE ANNE DYER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1036877

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACQUELINE MARY BARR | Cadeirydd | 01 September 2014 |
|
|
||||
Janet Margery Heaney | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||
Trevor John Leese | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Anne Gooding | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Anne Winifred Swinnerton Dyer MBE | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|||||
ROLAND JONATHAN IRAN MORRIS | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
JULIE HEDGES | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.