Hanes ariannol BASINGSTOKE MUSIC AND ARTS FESTIVAL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1037049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.33k £4.61k £6.00k £10.15k £10.57k
Cyfanswm gwariant £7.14k £4.05k £5.92k £7.99k £9.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A