Hanes ariannol 3-2-5 PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1037061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.87k | £89.43k | £77.82k | £118.78k | £110.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.74k | £96.55k | £100.58k | £105.35k | £106.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £89.14k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £16.06k | £7.00k | £2.27k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.