Ymddiriedolwyr FRIENDS OF HEAVITREE HEALTH CENTRE

Rhif yr elusen: 1037303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Marilyn Margaret Lant Ymddiriedolwr 20 January 2025
Dim ar gofnod
Ruth Joyce Hawker Ymddiriedolwr 20 January 2025
Dim ar gofnod
Jan Jones Ymddiriedolwr 14 November 2022
Dim ar gofnod
Jane Grimes Ymddiriedolwr 12 January 2021
Dim ar gofnod
David Edward Parker Ymddiriedolwr 09 March 2020
Dim ar gofnod
JOHN STADDON Ymddiriedolwr 18 October 2018
Dim ar gofnod
Anne Elizabeth Dyke Ymddiriedolwr 15 June 2016
Dim ar gofnod
JEAN HUTCHINGS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod