Hanes ariannol ST WINEFRIDE'S SCHOOL SHREWSBURY TRUST

Rhif yr elusen: 1037597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (281 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £713.52k £637.14k £559.53k £474.38k £604.24k
Cyfanswm gwariant £661.33k £650.03k £690.34k £689.76k £757.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £73.34k £126.49k £66.97k £84.24k £98.18k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £8.19k £33.95k N/A £98.77k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £37.47k £22.33k £0 N/A £999
Incwm - Weithgareddau elusennol £670.91k £581.46k £525.43k N/A £494.70k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £5.13k £3.71k £151 N/A £9.77k
Incwm - Arall £0 £21.46k £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £622.92k £650.03k £690.34k N/A £757.44k
Gwariant - Ar godi arian £38.41k £0 £0 N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £8.05k £8.92k £13.04k N/A £7.88k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A £0