Hanes ariannol THE INNER WHEEL CLUB OF HALIFAX BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 1037639
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022
Cyfanswm Incwm Gros £4.30k £4.45k £2.85k £5.43k £3.74k
Cyfanswm gwariant £4.29k £4.28k £3.22k £5.46k £2.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A