Hanes ariannol FUNFISHERS OUT OF SCHOOL CLUB
Rhif yr elusen: 1037734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £269.08k | £239.98k | £196.00k | £241.53k | £281.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £291.30k | £263.87k | £205.27k | £216.15k | £229.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £93.11k | £77.28k | £75.38k | £84.77k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £51.46k | £25.13k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.