Hanes ariannol RAINBOW PRE-SCHOOL (KETTERING)

Rhif yr elusen: 1038389
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £38.91k £37.70k £49.81k £46.88k £43.44k
Cyfanswm gwariant £48.15k £31.55k £39.48k £49.43k £51.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A