Hanes ariannol SHINING STARS DAYCARE

Rhif yr elusen: 1038542
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2006 28/02/2007 29/02/2008 30/03/2009 30/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £55.05k £55.05k £53.97k £106.31k £122.48k
Cyfanswm gwariant £49.35k £49.35k £52.56k £97.65k £102.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A