Hanes ariannol BURTON-ON-THE-WOLDS PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1038703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £67.36k £92.02k £110.87k £71.97k £77.84k
Cyfanswm gwariant £54.79k £83.06k £95.04k £58.65k £100.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £49.62k £39.49k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £43.84k £59.17k £76.57k N/A N/A