Hanes ariannol BAILDON VILLAGE PRE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1038776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £68.53k £82.92k £118.07k £115.31k £109.36k
Cyfanswm gwariant £70.26k £81.52k £103.40k £125.46k £123.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £49.00k £68.60k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A