Hanes ariannol FRIENDS OF THE WHARF NURSERY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1038985
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2009 31/07/2010 31/07/2011 31/07/2012 31/08/2013
Cyfanswm Incwm Gros £2.52k £1.23k £393 £2.13k £1.44k
Cyfanswm gwariant £1.16k £1.10k £1.09k £1.14k £6.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A