Hanes ariannol OPERATION NEW WORLD LIMITED

Rhif yr elusen: 1039451
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £55.53k £86.53k £49.85k £92.55k £34.32k
Cyfanswm gwariant £60.00k £62.32k £59.04k £62.22k £66.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A