Hanes ariannol CANCER INFORMATION AND SUPPORT SERVICES (C I S S )

Rhif yr elusen: 1039824
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £163.70k £179.01k £174.61k £190.44k £213.69k
Cyfanswm gwariant £182.89k £190.72k £191.47k £203.80k £215.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A