Hanes ariannol PERSHORE RELIEF IN SICKNESS CHARITY

Rhif yr elusen: 1040021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £996 £1.21k £31 £5.03k £3.49k
Cyfanswm gwariant £626 £1.29k £1.57k £8.76k £5.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A