Hanes ariannol THE CROWN FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1040113
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £1.64k £2.47k £2.06k £140 £0
Cyfanswm gwariant £200 £380 £150 £20.07k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A