Ymddiriedolwyr BRISLEY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1040289
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Natalie Oatham Ymddiriedolwr 07 April 2025
Dim ar gofnod
Jeannie Margaret Leatherbarrow Ymddiriedolwr 11 October 2024
Dim ar gofnod
Faith Dewhurst Ymddiriedolwr 01 March 2022
Dim ar gofnod
Mrs C Abel Ymddiriedolwr 07 January 2018
Dim ar gofnod
DAVE PEARSON Ymddiriedolwr 12 January 2016
Dim ar gofnod