Hanes ariannol RING O' ROSES PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1040313
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.44k | £42.37k | £42.37k | £48.14k | £57.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.94k | £38.41k | £38.69k | £45.63k | £65.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £39.04k | £39.05k | N/A | £54.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | £9.90k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.