Hanes ariannol THE ROYAL NAVAL PRE SCHOOL LEARNING ORGANISATION [WESTERN AREA]

Rhif yr elusen: 1040329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £488.22k £462.63k £413.76k £463.44k £529.98k
Cyfanswm gwariant £443.30k £438.25k £438.43k £493.27k £526.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £385.01k £372.36k £263.24k £241.76k £310.74k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £311.24k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £216.62k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £2.13k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £526.55k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £26
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £7.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0