Ymddiriedolwyr CITY OF PLYMOUTH FESTIVAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1040360

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simara Winter | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Linda Curtain | Ymddiriedolwr | 02 April 2016 |
|
|
||||
Sue Cook | Ymddiriedolwr | 03 May 2015 |
|
|
||||
zoe marie vigus | Ymddiriedolwr | 08 March 2015 |
|
|
||||
Amy Clarke | Ymddiriedolwr | 08 March 2015 |
|
|
||||
JILL STRAW | Ymddiriedolwr | 12 September 2011 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.