Hanes ariannol CHELTENHAM AND COTSWOLD CHILDMINDERS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1040442
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.85k £0 £1.02k £3.45k £2.87k
Cyfanswm gwariant £1.65k £107 £1.40k £3.18k £2.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A