Dogfen lywodraethu SHELTON SWIMMING FOR THERAPY CLUB
Rhif yr elusen: 1040497
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 OCTOBER 1980 AS AMENDED 22 SEPTEMBER 1981, 27 OCTOBER 1993 AND 27 JULY 1994. as amended on 05 Nov 2018 as amended on 14 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PHYSICALLY DISABLED PERSONS RESIDING IN THE NORTH STAFFORDSHIRE AREA THROUGH THE PROVISION OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION, IN PARTICULAR THE PROVISION OF HYDROTHERAPY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE NORTH STAFFORDSHIRE AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.