Hanes ariannol THE MILLHAVEN TRUST

Rhif yr elusen: 1040588
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 01/07/2008
Cyfanswm Incwm Gros £78.24k £90.69k £88.24k £87.32k £111.07k
Cyfanswm gwariant £88.52k £79.82k £83.15k £85.63k £151.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A