Hanes ariannol OLDBURY WEDNESDAY CLUB

Rhif yr elusen: 1040627
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £18.16k £14.23k £18.18k £7.52k £3.04k
Cyfanswm gwariant £14.40k £14.07k £12.20k £4.04k £15.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £3.36k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.36k £3.36k £3.36k N/A N/A