Hanes ariannol TOTON GREENWOOD COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1040634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.16k £3.55k £9.61k £11.24k £10.33k
Cyfanswm gwariant £8.07k £3.46k £4.65k £5.12k £8.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £528
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £614 N/A