Ymddiriedolwyr BROUGHTON GIFFORD PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1040894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Hannah Clark Cadeirydd 13 December 2022
Dim ar gofnod
Kelly Louise Jones Ymddiriedolwr 25 January 2025
Dim ar gofnod
Georgie Hulbert Ymddiriedolwr 25 January 2025
Dim ar gofnod
Kevin Kiff Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Nikolett Zambo Ymddiriedolwr 01 August 2024
Dim ar gofnod
Anya Bettoney Ymddiriedolwr 01 August 2024
Dim ar gofnod
Nicole Taylor Ymddiriedolwr 09 December 2022
Dim ar gofnod
Madeleine Richards Ymddiriedolwr 01 August 2020
Dim ar gofnod