Hanes ariannol CHERRY TREE PLAYGROUP (RAWTENSTALL)

Rhif yr elusen: 1040941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £57.17k £60.83k £64.44k £65.64k £78.73k
Cyfanswm gwariant £72.83k £61.49k £61.42k £71.83k £67.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £48.95k £56.38k £61.02k N/A £63.24k