Hanes ariannol THE DENDROLOGY CHARITABLE COMPANY

Rhif yr elusen: 1041395
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £35.65k £34.86k £43.17k £70.45k £66.27k
Cyfanswm gwariant £46.67k £42.46k £61.35k £72.61k £69.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A