Ymddiriedolwyr WANDSWORTH WORK AND PLAY
Rhif yr elusen: 1041641

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Sarah Bates | Cadeirydd | 28 February 2025 |
|
|
||||
Dominic Ryland Bowns | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Emma Kathryn Henrietta Wallace | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Pascale Bridget Lee Palmer | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Marek Banasiak | Ymddiriedolwr | 17 January 2021 |
|
|
||||
Deborah Ann Abbott | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
GILLIAN UPTON | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.