Hanes ariannol ROSE HILL AND DONNINGTON ADVICE CENTRE

Rhif yr elusen: 1041833
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £87.19k £91.97k £94.81k £102.19k £134.35k
Cyfanswm gwariant £77.07k £80.48k £87.53k £93.19k £97.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A