Ymddiriedolwyr MERCHANT TAYLORS' PREP PARENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1041871

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 673 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Samir Patel | Cadeirydd | 06 January 2016 |
|
|
||||
Arti Badiani | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Khilen Rughani | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Grace Mac | Ymddiriedolwr | 03 September 2019 |
|
|
||||
Naomi Wardle | Ymddiriedolwr | 03 September 2019 |
|
|
||||
Sayeeda Meghji | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Deepa Dattani | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
Rucchi Kamesh | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
Sonal Patel | Ymddiriedolwr | 05 September 2016 |
|
|
||||
Anila Shyam | Ymddiriedolwr | 05 September 2016 |
|
|
||||
Fabrica Amaral | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.