Hanes ariannol ST GEORGE'S WINCHESTER TRUST

Rhif yr elusen: 1042045
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £17.96k £16.30k £27.34k £18.07k £4.26k
Cyfanswm gwariant £235 £276 £8.25k £4.58k £2.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A