Hanes ariannol FRIENDS OF FLEGGBURGH SCHOOL

Rhif yr elusen: 1042102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 17/09/2019 17/09/2020 17/09/2021 17/09/2022 17/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.93k £341 £534 £2.72k £3.35k
Cyfanswm gwariant £3.12k £1.16k £69 £1.19k £1.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A