Hanes ariannol THE FRIENDS OF EASTON COLLEGE

Rhif yr elusen: 1042341
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2005 31/05/2006 31/05/2007 31/05/2008 31/05/2009
Cyfanswm Incwm Gros £5.24k £3.03k £4.75k £4.72k £3.07k
Cyfanswm gwariant £3.41k £2.21k £3.18k £3.19k £3.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A