Hanes ariannol Theatre Porto

Rhif yr elusen: 1042968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £304.14k £449.88k £594.05k £591.93k £477.26k
Cyfanswm gwariant £304.09k £293.03k £388.00k £509.85k £516.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £175.70k £63.07k £74.00k £25.00k £103.25k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £0 £13.81k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £23.41k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £594.05k £554.72k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £388.00k £509.85k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 N/A