Hanes ariannol UPTON ST JOSEPHS PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1043307
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
Cyfanswm Incwm Gros £2.84k £5.37k £5.67k £4.38k £3.58k
Cyfanswm gwariant £428 £3.83k £2.25k £1.57k £2.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A