ymddiriedolwyr PENN AND TYLERS GREEN VILLAGE CARE
Rhif yr elusen: 1043310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Rumens | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Ian Gordon MacDougall | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Sarah Finetta Rizvi | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Anna Katrina Allan | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Andrew James Duxbury | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||
Paul Breeze | Ymddiriedolwr | 30 October 2015 |
|
|||||
Gillian Watkins | Ymddiriedolwr | 02 January 2014 |
|
|
||||
Sally Baggs | Ymddiriedolwr | 11 October 2013 |
|
|
||||
PEARL STEVENS | Ymddiriedolwr | 02 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.