Hanes ariannol THE LAMPETER SECONDARY COMPREHENSIVE SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1043332
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013
Cyfanswm Incwm Gros £15.20k £2.38k £1.41k £1.41k £0
Cyfanswm gwariant £10.51k £110 £60 £60 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A