Dogfen lywodraethu ASSOCIATION OF STOMA CARE NURSES UK
Rhif yr elusen: 1043897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1990 AND AMENDED 8 SEPTEMBER 1993, 7 SEPTEMBER 1994, 13 SEPTEMBER 2002, 5 SEPTEMBER 2003, 9 SEPTEMBER 2004 AND 27 SEPTEMBER 2007 AS AMENDED BY RESOLUTION OF NAME CHANGE DATED 8 OCTOBER 2012 as amended on 12 Nov 2020 as amended on 26 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ART AND SCIENCE OF STOMA SURGERY CARE NURSING (AND RELATED CONDITIONS) AND TO PROVIDE FACILITIES AND OPPORTUNITIES FOR NURSES AND OTHERS ENGAGED IN SUCH CARE TO FURTHER THEIR EDUCATION AND SKILLS IN THE PROFESSION OF STOMA THERAPY CARE NURSING
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.