ymddiriedolwyr THE MILITARY ORDER OF THE COLLAR CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1044060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROF JOSE CARLOS MARTINES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Robert Parsons | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
James Andrew Lane | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Araldo Adolfo Crawford Garcia | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|
||||
Prof. Paul Anthony Atkinson | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Andrew Jon Lane | Ymddiriedolwr | 24 October 2015 |
|
|
||||
Matthew Ronald Cavanagh | Ymddiriedolwr | 25 October 2014 |
|
|
||||
STEPHEN WILLIAM SCREECH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAURIZIO FANTATO FRSA, FRGS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.