Hanes ariannol 1ST BRADFORD ON AVON BROWNIE PACK

Rhif yr elusen: 1044124
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Cyfanswm Incwm Gros £3.89k £773 £1.62k £5.84k £3.63k
Cyfanswm gwariant £4.68k £1.42k £1.05k £4.43k £4.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A