Hanes ariannol THE WILLIAM DEAN COUNTRYSIDE AND EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 1044567
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £104.38k £75.13k £80.36k £85.62k £87.20k
Cyfanswm gwariant £86.04k £96.38k £91.65k £82.23k £76.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A