Ymddiriedolwyr THE TORBAY U. 3. A.
Rhif yr elusen: 1045085

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Hackwith | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
John Hough | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
David James Campbell | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Marilyn May Ham | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Karen Avis Daly | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Gwen Smith | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Kathleen Parsons | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
Peter Snowden | Ymddiriedolwr | 03 August 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.