Hanes ariannol MOORHEAD PRIMARY SCHOOL P T A

Rhif yr elusen: 1045126
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/09/2012 01/09/2013 01/09/2014 01/09/2015 01/09/2016
Cyfanswm Incwm Gros £2.62k £2.75k £5.88k £5.48k £5.54k
Cyfanswm gwariant £2.52k £3.93k £3.96k £3.67k £2.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A