Hanes ariannol FRIENDS OF LOCKING COUNTY PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1045142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (50 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.30k £2.28k £3.96k £12.77k £14.27k
Cyfanswm gwariant £8.15k £3.61k £4.59k £13.09k £17.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A