Hanes ariannol OUTWOOD PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1045194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.96k £51.80k £49.37k £50.22k £48.82k
Cyfanswm gwariant £26.17k £44.77k £46.81k £48.40k £50.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A