Hanes ariannol SUBCO TRUST
Rhif yr elusen: 1045237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £360.85k | £342.00k | £356.82k | £238.48k | £375.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £433.90k | £391.79k | £331.87k | £321.76k | £330.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £285.88k | £220.88k | £120.25k | £144.42k | £156.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £500 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.