Ymddiriedolwyr HINDU TEMPLE AND CULTURAL TRUST CENTRE, HOUNSLOW, MIDDLESEX
Rhif yr elusen: 1045242

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leela Devi Shori | Ymddiriedolwr | 24 November 2024 |
|
|
||||
Manmohan Tewatia | Ymddiriedolwr | 24 November 2024 |
|
|
||||
Neelam Chityal | Ymddiriedolwr | 24 November 2024 |
|
|
||||
Asha Rani Sondhi | Ymddiriedolwr | 22 June 2024 |
|
|
||||
Ashwani Kumar | Ymddiriedolwr | 22 June 2024 |
|
|
||||
SAchdeva Sharan Lata | Ymddiriedolwr | 05 February 2023 |
|
|
||||
Surinder Pal Sondhi | Ymddiriedolwr | 17 July 2022 |
|
|
||||
Raj Kumar Tangri | Ymddiriedolwr | 17 July 2022 |
|
|
||||
Mr Prem Chand Sondhi | Ymddiriedolwr | 17 July 2022 |
|
|
||||
Neena Mehta | Ymddiriedolwr | 17 July 2022 |
|
|
||||
Rajesh Kumar Nehra | Ymddiriedolwr | 17 July 2022 |
|
|
||||
Ram Kali Ghai | Ymddiriedolwr | 17 July 2022 |
|
|
||||
Sham Lal Dhir | Ymddiriedolwr | 17 July 2022 |
|
|
||||
Swatantra Bala Kad | Ymddiriedolwr | 17 July 2022 |
|
|
||||
Parmod Kumar Kad | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.